THE LETCHWORTH GARDEN CITY EDUCATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE COLLEGE OFFERS CARE AND EDUCATION TO GIRLS BETWEEN THE AGES OF THREE AND EIGHTEEN WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CHRISTIAN FAITH. BOARDING FACILITIES ARE AVAILABLE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 24 Gorffennaf 1983: Cofrestrwyd
- ST FRANCIS' COLLEGE TRUST (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN GOODWIN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Amanda Jane Aldridge | Ymddiriedolwr | 06 September 2019 |
|
|
||||
Martin John Dingemans | Ymddiriedolwr | 16 June 2017 |
|
|
||||
GEORGE RITCHIE | Ymddiriedolwr | 26 June 2012 |
|
|||||
EILEEN ISMAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.48m | £6.10m | £5.43m | £4.18m | £5.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.17m | £6.11m | £6.14m | £4.71m | £12.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £151.78k | £72.05k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.55k | £2.20k | £6.79k | £1.95k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £135.13k | £39.60k | £26.65k | £72.60k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.34m | £5.89m | £5.33m | £4.11m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £20.40k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £151.78k | £72.05k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.17m | £6.11m | £6.14m | £4.71m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £3.67k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.83k | £53.79k | £72.96k | £106.23k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £3.67k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 23 Medi 2024 | 85 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 10 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 10 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 11 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 11 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17TH MAY 1983 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 3RD AUGUST 1983 AND 6TH MARCH 2001 as amended on 03 Aug 2022 as amended on 22 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PROVIDE FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF CHILDREN IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE SUCH EDUCATION TO BE DESIGNED TO GIVE A SOUND CHRISTIAN AND MORAL BASIS TO ALL PUPILS.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Broad House
1 The Broadway
Old Hatfield
Hertfordshire
AL9 5BG
- Ffôn:
- 01462670511
- E-bost:
- LGCEducationalTrust@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window