UTILITIES AND SERVICE INDUSTRIES TRAINING LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of education and training for the public benefit primarily in the water industry but also in addition in other public utilities, the service industries and government departments and agencies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 06 Medi 1983: Cofrestrwyd
- 11 Mawrth 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- UTILITIES AND SERVICE INDUSTRIES TRAINING LIMITED (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.75k | £3.17k | £1.58k | £620 | £8 | |
|
Cyfanswm gwariant | £152.33k | £131.80k | £110.57k | £117.18k | £74.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2017 | 10 Mai 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2016 | 06 Ebrill 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2015 | 28 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21ST JULY 1983, AMENDED 16TH MAY 1984, 19TH SEPT 1984,20TH MAY 1987,17TH OCTOBER 1990, 26TH SEPT 1995, 24 SEPT1996, 30/9/97, 20/1/99 , 20 JUNE 2003 AS AMENDED BY SPEC RESOLUTION 29 APRIL 2010
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION AND TRAINING IN THE WATER INDUSTRY FOR THE PUBLIC BENEFIT PRIMARILY IN THE WATER INDUSTRY BUT ALSO IN ADDITION IN OTHER PUBLIC UTILITIES, THE SERVICE INDUSTRIES AND GOVERNMENT DEPARTMENTS AND AGENCIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window