VOLUNTARY ACTION - SWINDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Voluntary Action Swindon is the local Council for Voluntary Service (CVS) in Swindon. As an infrastructure organisation, Voluntary Action Swindon offers capacity building support to voluntary and community organisations; it represents their interests and provides a voice for them in policy-making. All voluntary and community organisations in the Borough of Swindon are our target groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,000 o 1 gontract(au) llywodraeth a £228,406 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swindon
- Wiltshire
Llywodraethu
- 08 Chwefror 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1082809 THE FRIENDS OF SWINDON SHOPMOBILITY
- 31 Hydref 1983: Cofrestrwyd
- VOLUNTARY ACTION SWINDON (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bob Barrett | Cadeirydd | 10 September 2015 |
|
|||||||||||
George Stephen Barnes | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|||||||||||
Mark Adrian Flay | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||||||||
Steve Henderson | Ymddiriedolwr | 10 September 2015 |
|
|
||||||||||
David Malcolm Bell | Ymddiriedolwr | 10 September 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £335.90k | £341.13k | £518.44k | £471.43k | £491.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £343.42k | £340.02k | £417.63k | £468.25k | £559.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £15.00k | £10.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £202.88k | £198.13k | £249.82k | £216.99k | £228.41k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £6.68k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £14.39k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £81.54k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £469 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £415.36k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £417.63k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £6.41k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15TH DECEMBER 1981 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 10TH OCTOBER 1985, CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME DATED 10 JANUARY 1983 AND RESOLUTION DATED 16 OCTOBER 1996 AS AMENDED 23 FEBRUARY 2000. as amended on 20 Sep 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE BOROUGH OF THAMESDOWN AND IN PARTICULAR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND FURTHERANCE OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS.
Maes buddion
BOROUGH OF THAMESDOWN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
VOLUNTARY ACTION SWINDON
1 JOHN STREET
SWINDON
SN1 1RT
- Ffôn:
- 01793538398
- E-bost:
- info@vas-swindon.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window