ymddiriedolwyr CITY OF NORWICH AVIATION MUSEUM
Rhif yr elusen: 287745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Davies | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Steven Mark Day | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Roger Alan Pointing | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Michael Thirtle | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Trevor Harry Eady | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
Colin Sidney Kerrison | Ymddiriedolwr | 01 February 2015 |
|
|
||||
KELVIN CHARLES SLOPER | Ymddiriedolwr | 23 June 1983 |
|
|
||||
DEREK NEWTON WATERS | Ymddiriedolwr | 23 June 1983 |
|
|
||||
KIM BARWICK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.