LOUGHTON VOLUNTARY CARE ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Volunteers provide transport for the elderly frail to hospitals, surgeries and clinics. They also undertake shopping, befriending and the occasional odd job. A weekly escorted shopping by minibus provides social contact and enables elderly people to shop independently with help. Ipad familiarization sessions are also offered
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
Llywodraethu
- 08 Medi 1983: Cofrestrwyd
- LOUGHTON COMMUNITY CARE ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carey Adams | Cadeirydd | 29 March 2016 |
|
|
||||
Michael John Robinson | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Laura Watson | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
|||||
JANET ENA THOMAS | Ymddiriedolwr | 11 May 2015 |
|
|
||||
Catherine Mills | Ymddiriedolwr | 01 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.09k | £2.27k | £20.36k | £10.22k | £7.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.00k | £3.45k | £6.83k | £10.25k | £10.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.54k | N/A | £10.50k | £6.09k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 06 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 03 Ionawr 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 MARCH 1983 AS AMENDED 29 MARCH 1990 AND 2 APRIL 1998
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF LOUGHTON AND THE NEIGHBOURHOOD THEREOF, AND IN PARTICULAR TO ASSOCIATE THE LOCAL AUTHORITIES, CHURCHES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND THE SAID INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION, TO FURTHER HEALTH AND TO RELIEVE NEED, HARDSHIP, DISTRESS AND SICKNESS
Maes buddion
LOUGHTON AND NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 BROOK ROAD
LOUGHTON
IG10 1BW
- Ffôn:
- 02085089440
- E-bost:
- janet.thomasfamily@ntlworld.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window