Hanes ariannol ST NICHOLAS HOSPICE SUFFOLK
Rhif yr elusen: 287773
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.09m | £6.20m | £6.08m | £6.95m | £6.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.61m | £7.76m | £6.75m | £6.35m | £7.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £127.98k | £796.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.16m | £1.44m | £1.41m | £1.96m | £1.42m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.39m | £2.14m | £1.38m | £2.57m | £2.23m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.35m | £2.44m | £1.22m | £2.15m | £2.32m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.16m | £1.27m | £2.98m | £2.07m | £2.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £143.57k | £179.01k | £138.32k | £130.75k | £139.85k | |
|
Incwm - Arall | £48.04k | £165.00k | £362.93k | £27.96k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.28m | £1.03m | £428.13k | £1.66m | £1.17m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.92m | £4.93m | £4.25m | £3.72m | £4.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.70m | £2.83m | £2.50m | £2.63m | £2.70m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £165.76k | £127.55k | £166.64k | £163.84k | £87.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £53.82k | £39.15k | £35.97k | £38.23k | £32.59k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.