Hanes ariannol THE SINGLE HOMELESS PROJECT
Rhif yr elusen: 287779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.52m | £27.83m | £36.40m | £37.14m | £38.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.71m | £27.79m | £34.41m | £37.04m | £38.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.74m | £24.66m | £31.92m | £34.02m | £23.73m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £339.19k | £657.86k | £1.12m | £1.49m | £1.18m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.95m | £26.93m | £33.17m | £35.24m | £37.33m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.86k | £6.21k | £924 | £50 | £50 | |
|
Incwm - Arall | £233.81k | £240.93k | £2.10m | £414.93k | £390.60k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £21.55m | £27.62m | £34.23m | £36.83m | £38.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £156.25k | £171.09k | £176.72k | £214.98k | £318.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £72.59k | £0 | £63.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £61.26k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.