THE SHAW TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 287785
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Shaw Trust provides services to people who are disabled or otherwise disadvantaged, principally to help them find employment or to develop work and independence skills.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Awstralia
  • Gwlad Pwyl
  • Rwmania
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Ebrill 2009: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • SHAW TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ian Russell Hughes Ymddiriedolwr 24 March 2025
Dim ar gofnod
Cedric Ntumba Ymddiriedolwr 24 March 2025
Dim ar gofnod
Carl Simon Nicholson Ymddiriedolwr 06 March 2024
Dim ar gofnod
Christine Anne Swabey Ymddiriedolwr 06 March 2024
Dim ar gofnod
Olly Benzecry Ymddiriedolwr 22 February 2023
Dim ar gofnod
Deborah Dorman Ymddiriedolwr 03 February 2022
Dim ar gofnod
Stephen Shaw Ymddiriedolwr 03 February 2022
Dim ar gofnod
Audrey Coutinho Ymddiriedolwr 26 July 2021
Dim ar gofnod
James Stewart Ymddiriedolwr 26 July 2021
POWER FOR THE PEOPLE
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Pegge Ymddiriedolwr 28 April 2021
Dim ar gofnod
Omalara Oyesanya Ymddiriedolwr 28 April 2021
Dim ar gofnod
PAUL MICHAEL BALDWIN Ymddiriedolwr 08 February 2016
BATTERSEA DOGS' AND CATS' HOME
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Michael Leslie Nussbaum Ymddiriedolwr 08 February 2016
THE CARDIFF INSTITUTE FOR THE BLIND, INCORPORATED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £206.37m £223.12m £263.40m £295.85m £302.01m
Cyfanswm gwariant £224.80m £217.53m £234.90m £294.75m £316.41m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £178.19m £100.37m £150.00m £174.38m £182.29m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £3.69m £39.08m £25.44m £10.48m £12.19m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £4.66m £2.93m £2.90m £3.16m £4.16m
Incwm - Weithgareddau elusennol £178.19m £180.05m £232.68m £282.17m £285.39m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £285.00k £14.00k £1.00k £44.00k £84.00k
Incwm - Arall £21.37m £1.06m £2.38m £9.00k £182.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £203.65m £211.85m £231.95m £292.43m £314.21m
Gwariant - Ar godi arian £5.29m £34.00k £77.00k £2.33m £2.20m
Gwariant - Llywodraethu £0 £1.88m £2.25m £2.25m £2.52m
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £13.00k £20.00k
Gwariant - Arall £15.86m £5.65m £2.88m £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Asedau hunan ddefnydd £166.26m £182.03m £195.06m £205.91m £195.81m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £54.85m £77.22m £108.15m £96.01m £73.35m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£93.60m -£113.08m -£139.47m -£14.59m -£6.23m
Cyfanswm rhwymedigaethau £45.43m £63.27m £74.04m £77.93m £45.06m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 27 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 27 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 26 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 26 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 23 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 23 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 26 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 26 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 25 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

25 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONVEYANCE DATED 15 MAY 1972 AS VARIED BY SCHEMES OF 3RD JANUARY 1984 AND 21 AUGUST 2008
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE ANY PERSON WHO IS IN NEED BECAUSE OF ANY DISABILITY OR BECAUSE OF ANY OTHER DISADVANTAGE RESULTING FROM UNEMPLOYMENT, YOUTH, AGE, FINANCIAL HARDSHIP OR ILL HEALTH; 2. THE PROMOTION OF THE HEALTH, EQUALITY AND INDEPENDENCE OF DISABLED PEOPLE; 3. THE PREVENTION AND RELIEF OF POVERTY; AND 4. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC;
Maes buddion
COUNTY OF WILTSHIRE, WITH A PREFERENCE FOR PERSONS RESIDENT IN TROWBRIDGE.
Hanes cofrestru
  • 02 Ebrill 2009 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
SHAW TRUST
Black Country House
Rounds Green Road
Oldbury
West Midlands
B69 2DG
Ffôn:
0300 30 33 111