Dogfen lywodraethu WESSEX ARCHAEOLOGY LIMITED
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06/04/1983 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/08/1983 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/07/1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/07/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/09/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/02/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/08/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20/04/2015
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; AND 2. THE ADVANCEMENT OF THE ARTS, CULTURE, HERITAGE OR SCIENCE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.