Dogfen lywodraethu THE BRAHMIN SOCIETY NORTH LONDON
Rhif yr elusen: 287810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 05/09/1983 AS AMENDED ON 14/05/1995 AS AMENDED ON 23/11/1997 AS AMENDED ON 07/12/2008 AS AMENDED ON 26/06/2011 AS AMENDED ON 15/01/2012 AS AMENDED ON 02/12/2012 as amended on 16 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
I. TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF HINDU RELIGION. II. TO PROMOTE THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS. III. TO ADVANCE EDUCATION. IV. TO PROMOTE PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.