Hanes ariannol SOUTHCOURT BAPTIST CHURCH TRUST
Rhif yr elusen: 287821
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £294.21k | £354.25k | £335.91k | £346.80k | £425.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £330.43k | £342.09k | £318.72k | £367.97k | £403.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £93.49k | £106.63k | £40.53k | £79.24k | £110.52k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.41k | £5.00k | £19.07k | £37.83k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.