Hanes ariannol CORNWALL MUSIC FESTIVAL

Rhif yr elusen: 287828
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (17 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £17.28k £5.59k £3.61k £7.54k £11.53k
Cyfanswm gwariant £16.34k £9.68k £1.97k £10.77k £12.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.39k N/A N/A N/A £1.00k