Hanes ariannol RIVERSIDE TRUST
Rhif yr elusen: 287848
Mae'r elusen yn nwylo gweinyddwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £765.08k | £243.01k | £957.79k | £3.03m | £4.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.68m | £1.01m | £2.91m | £5.67m | £6.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.15k | N/A | N/A | £820.99k | £1.21m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.19k | N/A | £331.95k | £1.51m | £1.53m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £311.89k | £917.35k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £742.31k | N/A | £623.09k | £1.21m | £1.70m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.58k | N/A | £2.75k | £240 | £99 | |
|
Incwm - Arall | £3.00k | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.09m | N/A | £1.36m | £5.50m | £6.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £193.62k | £174.30k | £31.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.62k | N/A | £520.01k | £43.04k | £91.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £582.80k | N/A | £1.36m | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.