RIVERSIDE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activity of Riverside Trust is the management and operation of Riverside Studios, an arts and community centre located at 101 Queen Caroline Street, Hammersmith. Riverside Trust brings artists, audiences and our communities together to open minds and change lives through the collaborative nature of the arts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Cyfanswm incwm:
£4,155,087
Roddion a chymynroddion | £1.53m | |
Weithgareddau elusennol | £1.70m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £917.35k | |
Buddsoddiadau | £99 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£6,563,762
Codi arian | £31.56k | |
Weithgareddau elusennol | £6.53m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,205,900 o 6 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £31.56k | |
Gwariant elusennol | £6.53m |
Pobl

78 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
£110k i £120k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 22 Medi 1983: Cofrestrwyd
- THE RIVERSIDE TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Gregory Edward | Cadeirydd | 11 June 2019 |
|
|
||||
Guy Hornsby | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Dr Rob Berkeley | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Laure Vaysse | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Jane Ellison | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Christopher Outram | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
John Knevett | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
Michelle Marks | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|
||||
Robin Price | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||
John Collin Woodward | Ymddiriedolwr | 24 March 2015 |
|
|
||||
Alan Morgan | Ymddiriedolwr | 21 May 2013 |
|
|
||||
DAN LARGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £765.08k | £243.01k | £957.79k | £3.03m | £4.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.68m | £1.01m | £2.91m | £5.67m | £6.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.15k | N/A | N/A | £820.99k | £1.21m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.19k | N/A | £331.95k | £1.51m | £1.53m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £311.89k | £917.35k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £742.31k | N/A | £623.09k | £1.21m | £1.70m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.58k | N/A | £2.75k | £240 | £99 | |
|
Incwm - Arall | £3.00k | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.09m | N/A | £1.36m | £5.50m | £6.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £193.62k | £174.30k | £31.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.62k | N/A | £520.01k | £43.04k | £91.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £582.80k | N/A | £1.36m | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £18.19m | N/A | £39.91m | £39.15m | £37.60m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.29m | N/A | £1.63m | £1.25m | £1.05m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £167.92k | N/A | £25.19m | £26.69m | £27.34m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/02/1983 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/09/1983 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/10/1983 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/07/2015 as amended on 20 Aug 2018 as amended on 18 Jan 2016 as amended on 11 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR OF PERSONS WHO LIVE OR WORK IN THE AREA OF GREATER LONDON AND THROUGHOUT THE UK IN THE ARTS AND CRAFTS INCLUDING WITHOUT LIMITING THE FOREGOING THE ARTS OF DRAMA BALLET MIME DANCE MUSIC SINGING OPERA LITERATURE PAINTING DRAWING SCULPTURE CERAMICS FILM MAKING AND PHOTOGRAPHY IN A LIVE OR DIGITAL FORM AND FOR SUCH PURPOSE TO OPERATE MANAGE AND ADMINISTER THE COMMUNITY ART CENTRE IN THE LONDON BOROUGH OF HAMMERSMITH AND FULHAM KNOWN AS RIVERSIDE STUDIOS. 2. THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR THE PUBLIC AND IN PARTICULAR PERSONS WHO LIVE OR WORK IN THE AREA OF GREATER LONDON IF SUCH PROVISION IS IN THE INTERESTS OF THEIR SOCIAL WELFARE WITHIN THE MEANING OF THE RECREATIONAL CHARITIES ACT 1958.
Maes buddion
GREATER LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GRANT THORNTON UK LLP
30 FINSBURY SQUARE
LONDON
EC2A 1AG
- Ffôn:
- 02920347505
- E-bost:
- SHARON.M.BRADLEY@UK.GT.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window