EALING SYMPHONY ORCHESTRA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Amateur orchestra promoting usually five main concerts a year and participating in other events
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Ealing
Llywodraethu
- 17 Hydref 1983: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jo Boswell | Cadeirydd | 06 November 2011 |
|
|
||||
Martyn Jonathan Humphreys | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Jennifer May Davies | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Richard Owen Davies | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Veronica Alice Colyer | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
STEPHANIE MARGARET WALSH | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Alvaro Jose Rebon | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Gary Walker | Ymddiriedolwr | 28 November 2013 |
|
|
||||
David James Russell Smith | Ymddiriedolwr | 28 November 2013 |
|
|
||||
Richard Kenneth Partridge | Ymddiriedolwr | 10 December 1981 |
|
|||||
PAUL MICHAEL GRIGG | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.21k | £23.00k | £49.99k | £47.25k | £64.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.08k | £17.46k | £54.31k | £41.72k | £59.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 26 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 26 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 07 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 07 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 02 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 11 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 11 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED 17TH JUNE 1982 AS AMENDED ON 06 NOV 1997 AS AMENDED ON 04 MAY 1998 AS AMENDED ON 06 DEC 2018
Gwrthrychau elusennol
"TO PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF ORCHESTRAL MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY THE PRESENTATION OF PUBLIC ORCHESTRAL CONCERTS AND BY SUCH OTHER WAYS AS THE ORCHESTRA THROUGH ITS COMMITTEE SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME."
Maes buddion
UNDEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
68 ELERS ROAD
LONDON
W13 9QD
- Ffôn:
- 02085674075
- E-bost:
- secretary@ealingso.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window