Ymddiriedolwyr EALING SYMPHONY ORCHESTRA

Rhif yr elusen: 287974
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jo Boswell Cadeirydd 06 November 2011
Dim ar gofnod
Martyn Jonathan Humphreys Ymddiriedolwr 28 November 2024
Dim ar gofnod
Jennifer May Davies Ymddiriedolwr 30 November 2023
Dim ar gofnod
Richard Owen Davies Ymddiriedolwr 30 November 2023
Dim ar gofnod
Veronica Alice Colyer Ymddiriedolwr 30 November 2023
Dim ar gofnod
STEPHANIE MARGARET WALSH Ymddiriedolwr 01 December 2022
Dim ar gofnod
Alvaro Jose Rebon Ymddiriedolwr 05 December 2019
Dim ar gofnod
Gary Walker Ymddiriedolwr 28 November 2013
Dim ar gofnod
David James Russell Smith Ymddiriedolwr 28 November 2013
Dim ar gofnod
Richard Kenneth Partridge Ymddiriedolwr 10 December 1981
EALING ARTS
Derbyniwyd: Ar amser
PAUL MICHAEL GRIGG Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod