HOPE TRUST WELLINGBOROUGH
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Usual church activities together with running a community based project called The HOPE Project which provides the following activities and services in the local community: The Well community cafe, Cygnets pre-school, Family Support Service, Skills & Learning courses and youth work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2017
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £104,556 o grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 05 Tachwedd 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 251549 ELIM FOURSQUARE GOSPEL ALLIANCE
- 18 Hydref 1983: Cofrestrwyd
- 05 Tachwedd 2018: Tynnwyd (WEDI UNO)
- HOPE PROJECT (Enw gwaith)
- THE HEMMINGWELL CHRISTIAN FELLOWSHIP TRUST (Enw blaenorol)
- THE NEW LIFE CHURCH (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £319.48k | £307.89k | £307.80k | £225.08k | £144.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £305.98k | £286.08k | £230.52k | £206.61k | £200.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £197.74k | £138.59k | £104.56k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2017 | 01 Chwefror 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2017 | 01 Chwefror 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2016 | 25 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2016 | 25 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2015 | 04 Chwefror 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2015 | 04 Chwefror 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 27/07/1983 AS AMENDED BY DEED DATED 15/12/1986 AS AMENDED BY DEED DATED 17/11/1988 AS AMENDED BY DEED DATED 04/09/1994 AS AMENDED ON 28/10/2013
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF EVANGELICAL CHRISTIAN CAUSES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window