Hanes ariannol HAVERHILL COMMUNITY TRUST

Rhif yr elusen: 288092
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £112.21k £119.81k £195.88k £229.26k £391.16k
Cyfanswm gwariant £124.76k £142.22k £189.13k £238.75k £385.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £33.47k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £26.48k £84.87k £130.05k £130.55k £285.20k