HAVERHILL COMMUNITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity promotes such charitable purposes for the benefit of the inhabitants of Haverhill as the trustee think fit, and in particular, by the provision of premises for the benefit of the public. The Charity allows Haverhill Town Council use of the Old Town Hall as an Arts Centre and Council offices. Other parts of the building are let to local charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £285,203 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
- Suffolk
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 05 Hydref 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1145215 HAVERHILL IN BLOOM
- 02 Tachwedd 1983: Cofrestrwyd
- HAVERHILL ARTS CENTRE (Enw gwaith)
- HAVERHILL TOWN HALL CHARITY (Enw gwaith)
- TOWN HALL ARTS CENTRE - HAVERHILL (Enw gwaith)
- THE TOWN HALL HAVERHILL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVERHILL TOWN COUNCIL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £112.21k | £119.81k | £195.88k | £229.26k | £391.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £124.76k | £142.22k | £189.13k | £238.75k | £385.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £33.47k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £26.48k | £84.87k | £130.05k | £130.55k | £285.20k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 13/04/2015
Gwrthrychau elusennol
CHARITABLE PURPOSES FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE TOWN OF HAVERHILL AND THE SURROUNDING AREAS, AND IN PARTICULAR, BUT WITHOUT LIMITATION, BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF PREMISES FOR CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC
Maes buddion
THE TOWN OF HAVERHILL AND THE SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Haverhill Town Hall
High Street
Haverhill
CB9 8AR
- Ffôn:
- 01440712858
- E-bost:
- townclerk@haverhill-tc.gov.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window