ymddiriedolwyr The Ashley Family Foundation
Rhif yr elusen: 288099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anita George | Cadeirydd | 14 June 2019 |
|
|||||
Mandy Williams Davies | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Meirion Rees | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Julian Ashley | Ymddiriedolwr | 13 March 2020 |
|
|
||||
Alexis Ashley Korner | Ymddiriedolwr | 22 June 2018 |
|
|
||||
JEREMY MALISE MCILROY | Ymddiriedolwr | 26 June 2012 |
|
|||||
EMMA SHUCKBURGH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.