Hanes ariannol COMMUNITY FIRST
Rhif yr elusen: 288117
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.72m | £2.30m | £2.21m | £2.14m | £2.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.82m | £1.91m | £2.10m | £2.00m | £2.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £65.00k | £299.24k | £106.95k | £71.95k | £821.05k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £211.32k | £113.67k | £308.51k | £320.17k | £784.14k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £160.68k | £272.63k | £160.28k | £216.53k | £249.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £284.59k | £223.44k | £220.83k | £217.92k | £262.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.25m | £1.78m | £1.82m | £1.69m | £1.77m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.38k | £1.22k | £980 | £1.54k | £1.03k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.06k | £11.89k | £10.73k | £10.32k | £15.75k | |
|
Incwm - Arall | £11.25k | £14.19k | £1.20k | £800 | £2.34k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £154 | £188.23k | £0 | £0 | £84.42k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.69m | £1.85m | £2.03m | £1.91m | £2.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £126.41k | £6.57k | £71.29k | £84.85k | £82.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £61.27k | £59.33k | £58.86k | £34.19k | £34.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £420.74k | £335.84k | £505.33k | £362.62k | £414.12k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £1.54k | £1.03k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £60.25k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.