ymddiriedolwyr COMMUNITY FIRST
Rhif yr elusen: 288117
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanjeen Payne-Kumar | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|||||
Merope Sylvester | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Virginia keen | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
||||
JAMES MOODY | Ymddiriedolwr | 28 November 2016 |
|
|
||||
Steven Boocock | Ymddiriedolwr | 07 October 2015 |
|
|
||||
EDWARD WILLIAM HEARD | Ymddiriedolwr | 17 September 2012 |
|
|
||||
PIERS FARQUHAR DIBBEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.