INSTITUTE OF MUSLIM MINORITY AFFAIRS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Purpose of the institute is advancement of education and promoting research on conditions and way of life. History and development of muslim minority communities throughout the world and compile information and statistics in relation thereto and publish useful result of such study and research and dessiminate such information through their quarterly journal relating to life and condition of muslim
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Tachwedd 1983: Cofrestrwyd
- THE INSTITUTE OF MUSLIM MINORITY AFFAIRS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYED SHAHID MAHMOOD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr HADEEL ABEDIN | Ymddiriedolwr | 20 June 2012 |
|
|
||||
Dr SALEHA MAHMOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr IRFAN AHMAD KHAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr HASSAN ABEDIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.39k | £27.60k | £29.67k | £26.54k | £26.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.88k | £13.43k | £22.33k | £7.54k | £26.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 25 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 24 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 24 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 30TH OCTOBER 1983
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND OTHER CHARITABLE PURPOSES BY PROMOTING STUDY AND RESEARCH INTO ALL ASPECTS OF THE CONDITIONS AND WAYS OF LIFE AND THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF MUSLIM MINORITY COMMUNITIES THROUGHOUT THE WORLD AND TO COMPILE INFORMATION AND STATISTICS IN RELATION THERETO AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH STUDY AND RESEARCH AND DISSEMINATE SUCH INFRMATION AND STATISTICS AS AFORESAID.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
46 GOODGE STREET
LONDON
W1T 4LU
- Ffôn:
- 02076366740
- E-bost:
- imma_hi@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window