Hanes ariannol THE UNION OF THE SISTERS OF MERCY OF GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 288158
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.56m | £7.14m | £6.34m | £5.65m | £5.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.34m | £6.50m | £5.66m | £6.06m | £6.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.51m | £2.32m | £2.89m | £1.87m | £1.98m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.41m | £1.69m | £2.01m | £2.18m | £2.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.56m | £1.52m | £1.36m | £1.37m | £1.63m | |
|
Incwm - Arall | £86.77k | £1.79m | £91.96k | £128.90k | £118.91k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £114.98k | £62.68k | £827.67k | £37.17k | £82.66k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.34m | £6.04m | £5.64m | £6.04m | £6.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £21.51k | £14.58k | £17.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.28k | £33.28k | £34.32k | £36.20k | £39.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £498.53k | £1.05m | £197.12k | £310.60k | £267.68k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £21.51k | £14.58k | £17.91k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £455.04k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.