Dogfen lywodraethu HELPAGE INTERNATIONAL
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19/10/1983 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/07/1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/12/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/04/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/11/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/10/2011
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF THE WELFARE OF THE AGED IN ANY MANNER WHICH NOW OR HEREAFTER MAY BE DEEMED TO BE CHARITABLE BY LAW ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES IN ANY PART OF THE WORLD AND FOR SUCH OTHER ANCILLARY CHARITABLE PURPOSES AS THE BOARD MEMBERS MAY DETERMINE.
Maes buddion
WORLDWIDE
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.