Hanes ariannol THE BENEVOLENT INSTITUTION FOR RETIRED AGENTS OF THE N F U MUTUAL INSURANCE SOCIETY LIMITED AND THEIR DEPENDANTS

Rhif yr elusen: 288185
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013
Cyfanswm Incwm Gros £17.06k £14.19k £16.05k £2.64k £4.43k
Cyfanswm gwariant £18.00k £18.60k £18.45k £17.48k £15.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A