Hanes ariannol Richmond Education Foundation

Rhif yr elusen: 288205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £507.36k £1.30m £213.53k £782.41k £327.14k
Cyfanswm gwariant £666.86k £1.75m £277.53k £333.78k £432.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 N/A £475.00k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £71.22k £0 N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £200.00k £135.00k N/A £0 N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £234.39k £134.27k N/A £307.41k N/A
Incwm - Arall £1.75k £1.03m N/A £0 N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £576.77k £1.75m N/A £319.34k N/A
Gwariant - Ar godi arian £90.09k £4.29k N/A £14.44k N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 £15.74k N/A £16.37k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £1.64m N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A £8.88k N/A
Gwariant - Arall £0 £0 N/A £0 N/A