THE SOCIETY FOR PIRANDELLO STUDIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of education of the public in the works of Pirandello through advocacy, advice, information, sponsoring and undertaking research
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 18 November 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 17 Tachwedd 1983: Cofrestrwyd
- THE BRITISH PIRANDELLO SOCIETY (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof John Barnes | Cadeirydd |
|
|
|||||
Lady Julie Dashwood | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||
Dr Alberto Godioli | Ymddiriedolwr | 13 October 2018 |
|
|
||||
Dr Valeria Taddei | Ymddiriedolwr | 13 October 2018 |
|
|
||||
Dr ALBERICA BAZZONI | Ymddiriedolwr | 15 October 2016 |
|
|
||||
PROF MICHAEL SUBIALKA | Ymddiriedolwr | 18 October 2014 |
|
|
||||
PROF ANGELO MARIA MANGINI | Ymddiriedolwr | 20 November 2011 |
|
|
||||
PROF BART VAN DEN BOSSCHE | Ymddiriedolwr | 20 November 2011 |
|
|
||||
Dr SHIRLEY WYNNE VINALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF JOSEPH FARRELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Prof URSULA FANNING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/10/2019 | 15/10/2020 | 15/10/2021 | 18/11/2022 | 18/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.17k | £1.60k | £828 | £1.46k | £1.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.27k | £1.37k | £968 | £1.37k | £1.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 18 Tachwedd 2023 | 21 Mai 2025 | 245 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 18 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Tachwedd 2022 | 22 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Hydref 2021 | 03 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Hydref 2020 | 03 Rhagfyr 2021 | 110 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Hydref 2019 | 03 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7TH MAY 1983, AS AMENDED 19TH JANUARY 1991
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE WORKS OF PIRANDELLO.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SCHOOL OF LANGUAGES AND LITERATURES
UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN
DUBLIN 4
IRELAND
XX0 0XX
- Ffôn:
- 00353-1-4978341
- E-bost:
- john.c.barnes@ucd.ie
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window