Hanes ariannol NORWICH GYMNASTICS CLUB

Rhif yr elusen: 288213
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £261.28k £193.49k £229.57k £245.78k £258.40k
Cyfanswm gwariant £236.24k £217.30k £222.96k £235.70k £255.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £62.02k N/A N/A N/A