Hanes ariannol THE LORD MAYOR OF BRISTOL'S CHRISTMAS APPEAL FOR CHILDREN

Rhif yr elusen: 288262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £55.54k £46.80k £82.76k £64.33k £59.52k
Cyfanswm gwariant £60.30k £70.14k £57.70k £24.08k £113.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A