SAWBRIDGEWORTH EVENING WOMEN'S INSTITUTE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Educational and social
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 21 Rhagfyr 1983: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Anderson | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Avril Brampton | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Theresa Pye | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Susan Mahoney | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|
||||
Christine Gill | Ymddiriedolwr | 14 August 2016 |
|
|
||||
GLORIA JEAN CLARKE | Ymddiriedolwr | 17 May 2016 |
|
|
||||
MARY ELIZABETH IRELAND | Ymddiriedolwr | 17 May 2016 |
|
|
||||
Sally Rutty | Ymddiriedolwr | 17 May 2016 |
|
|
||||
Christine Carter | Ymddiriedolwr | 20 May 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.37k | £290 | £2.78k | £4.02k | £4.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.39k | £575 | £2.58k | £3.93k | £4.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 11 Ebrill 2024 | 105 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 09 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 17 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL CONSTITUTION AND RULES (ALREADY LODGED)
Gwrthrychau elusennol
THE MAIN PURPOSE OF THE WOMEN'S INSTITUTE ORGANISATION ARE TO ENABLE WOMEN WHO ARE INTERESTED IN ISSUES ASSOCIATED WITH RURAL LIFE, INCLUDING ARTS, CRAFTS AND SCIENCES, TO IMPROVE AND DEVELOP CONDITIONS OF RURAL LIFE, TO ADVANCE THEIR EDUCATION IN CITIZENSHIP, IN PUBLIC QUESTIONS BOTH NATIONAL AND INTERNATIONAL, IN MUSIC, DRAMA AND OTHER CULTURAL SUBJECTS AND IN ALL BRANCHES OF AGRICULTURE, HANDICRAFTS, HOME ECONOMICS, HEALTH AND SOCIAL WELFARE. IT SEEKS TO GIVE TO WOMEN THE OPPORTUNITY OF WORKING TOGETHER THROUGH THE WOMEN'S INSTITUTE ORGANISATION, AND OF PUTTING INTO PRACTICE THOSE IDEALS FOR WHICH IT STANDS.
Maes buddion
SAWBRIDGEWORTH AND SURROUBNDINGS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Knight Street
Sawbridgeworth
CM21 9AT
- Ffôn:
- 01279724244
- E-bost:
- chris.m.gill@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window