Hanes ariannol COLLINGBOURNE DUCIS VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 288354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £33.67k £20.53k £28.42k £29.23k £31.16k
Cyfanswm gwariant £22.40k £17.12k £32.66k £29.91k £21.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A