ymddiriedolwyr KILNDOWN RECREATION HALL
Rhif yr elusen: 288395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRACY JANE ROBERTS | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Paul wareham | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|||||||
Edward Maenan Read Cutting | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|||||||
Emma Copplestone | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|||||||
Alison Paul | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|||||||
Cllr David Knight | Ymddiriedolwr | 31 May 2019 |
|
|||||||
Christopher Ditton | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|||||||
Sue Jackson | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|||||||
Guy Sutton | Ymddiriedolwr | 24 April 2014 |
|
|||||||
JOHN WARD | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
CLIVE ROBERTS FCCA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.