Hanes ariannol JOHN JAMES BRISTOL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 288417
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.11m £2.19m £1.35m £1.09m £1.32m
Cyfanswm gwariant £2.76m £2.84m £3.31m £2.88m £2.49m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £177.82k £58.09k £83 £87.35k £1.26k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £17 £34 £20 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.93m £2.13m £1.35m £1.00m £1.32m
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.48m £2.52m £2.97m £2.57m £2.20m
Gwariant - Ar godi arian £280.68k £321.32k £343.58k £308.39k £285.17k
Gwariant - Llywodraethu £16.00k £14.61k £26.25k £15.60k £16.44k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £2.37m £2.82m £2.39m £2.05m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £280.68k £321.32k £343.58k £308.39k £285.17k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0