ymddiriedolwyr WOOBURN RESIDENTS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 288430
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Coles | Cadeirydd | 13 May 2019 |
|
|
||||
Warren Thomas | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Sophie Youngs | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Caroline Meechan | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Alison Grinter | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|||||
Bruce Gallup | Ymddiriedolwr | 11 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.