THE FRIENDS OF HAYLANDS FARM

Rhif yr elusen: 288495
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To promote the relief of learning difficulties attending Haylands Farm, Ryde by supporting the work of the Farm and supplementing the services provided

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 October 2024

Cyfanswm incwm: £298
Cyfanswm gwariant: £846

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Ynys Wyth

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Chwefror 1984: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Samuel Jefferies Ymddiriedolwr 01 December 2022
ISLE OF WIGHT MENCAP
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher Ford Ymddiriedolwr 01 December 2022
ISLE OF WIGHT MENCAP
Derbyniwyd: Ar amser
Jodie Warrington Ymddiriedolwr 13 January 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/10/2020 01/10/2021 01/10/2022 01/10/2023 01/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.31k £0 £2.92k £38 £298
Cyfanswm gwariant £1.37k £264 £0 £1.19k £846
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Hydref 2024 04 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Hydref 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Hydref 2023 16 Awst 2024 15 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Hydref 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Hydref 2022 08 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Hydref 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Hydref 2021 31 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Hydref 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Hydref 2020 31 Mawrth 2022 242 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Hydref 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
34 Salters Road
RYDE
PO33 3HU
Ffôn:
01983566038
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael