Hanes ariannol THE COURTAULD INSTITUTE OF ART FUND
Rhif yr elusen: 288509
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.15m | £6.11m | £2.77m | £1.87m | £1.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.15m | £6.11m | £2.77m | £1.87m | £974.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.13m | £6.11m | £2.77m | £1.87m | £1.47m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £22.62k | £555 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £700.00k | £368.86k | £61.00k | £0 | £75.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.15m | £6.11m | £2.77m | £1.87m | £968.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.17k | £3.52k | £2.82k | £4.91k | £5.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.54k | £3.64k | £4.36k | £6.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.14m | £6.10m | £2.76m | £1.86m | £954.97k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.