ymddiriedolwyr BRODIE-LODGE PLAYING FIELD
Rhif yr elusen: 288513
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN KERRISON | Cadeirydd | 08 November 2018 |
|
|
||||
GEOFFREY KINGSTON | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
BRIAN DAVID THOMAS | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||
FREYA DAVIES | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Helen Duncan | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
Sally Goadsby | Ymddiriedolwr | 16 October 2014 |
|
|
||||
STEVE RIXON | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
||||
GEOFFREY FELLOWS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.