Hanes ariannol THE TERRENCE HIGGINS TRUST
Rhif yr elusen: 288527
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.49m | £12.01m | £10.93m | £11.19m | £12.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.13m | £12.24m | £11.16m | £11.46m | £13.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.96m | £5.87m | £5.01m | £5.87m | £6.28m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £150.82k | £145.00k | £965.66k | £126.51k | £453.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.70m | £4.96m | £4.71m | £4.62m | £4.83m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £751.00k | £723.00k | £181.00k | £482.00k | £496.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.22m | £5.90m | £5.73m | £5.87m | £6.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £142.00k | £250.00k | £181.00k | £206.00k | £225.00k | |
|
Incwm - Arall | £10.67m | £180.00k | £119.00k | £14.00k | £49.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.94m | £1.70m | £1.57m | £1.79m | £1.75m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.21m | £9.80m | £9.12m | £9.44m | £11.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.93m | £2.44m | £2.03m | £2.02m | £2.69m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.00k | £1.12m | £24.68k | £33.98k | £54.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £8.59k | £25.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £32.00k | £51.00k | £48.07k | £46.94k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.