JAMES MYATT TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The James Myatt Memorial Fund is a charitable settlement. Its aim is to promote a sense of responsibility and self reliance in disadvantaged young people by giving them experience of and training in seamanship, navigation and boat handling and being a member of a ships company.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Mawrth 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1073048 THE RONA TRUST
- 19 Ionawr 1984: Cofrestrwyd
- 18 Mawrth 2024: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- JAMES MYATT MEMORIAL FUND (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2018 | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.71k | £11.92k | £6.42k | £7.57k | £2.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.04k | £12.98k | £11.87k | £486 | £2.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 28 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 09 Mawrth 2022 | 71 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SETTLEMENT DATED 14TH NOVEMBER 1983 AND MINUTES OF MEETING AS AMENDED ON 24/10/2009
Gwrthrychau elusennol
SUCH EDUCATIONAL OBJECTS OR PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME THINK FIT AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING PROVISIONS) FOR ANY EDUCATIONAL OBJECTS OR PURPOSES TENDING TO PROMOTE A SENSE OF RESPONSIBILITY AND SELF-RELIANCE IN DISADVANTED YOUNG PEOPLE BY GIVING THEM EXPERIENCE OF AND TRAINING IN SEAMANSHIP NAVIGATION AND BOAT-HANDLING AND BEING A MEMBER OF A SHIP'S COMPANY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window