BLACKFRIARS OVERSEAS AID TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BOAT (Blackfriars Overseas Aid Trust) provides support for the charitable activities of organisations and societies in the relief of poverty and the advancement of education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Brasil
- Byrma
- Camerwn
- Cenia
- Ethiopia
- Grenada
- India
- Irac
- Nicaragwa
- Pakistan
- Periw
- Philipinas
- Sierra Leone
- Tanzania
- Uganda
- Ynysoedd Solomon
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 01 Chwefror 1984: Cofrestrwyd
- BOAT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Geraldine Johnson | Cadeirydd | 01 June 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Robertson | Ymddiriedolwr | 02 June 2024 |
|
|
||||
Dame Helen Frances Ghosh | Ymddiriedolwr | 20 June 2021 |
|
|||||
Mick Conefrey | Ymddiriedolwr | 20 June 2021 |
|
|
||||
Dr RENE BANARES-ALCANTARA | Ymddiriedolwr | 05 May 2017 |
|
|
||||
JENNIFER MARJORIE DYE | Ymddiriedolwr | 10 July 2013 |
|
|
||||
Dr JOHN ERNEST THANASSOUUS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROSALEEN OCKENDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANGELA MACKEITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR FILOMENA NAVE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.76k | £75.49k | £91.87k | £83.22k | £83.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.72k | £57.23k | £76.06k | £83.93k | £96.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10/01/1984 AS AMENDED ON 15/11/1998 AS AMENDED ON 04/05/2014 as amended on 08 Sep 2021 as amended on 02 Jun 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE SUPPORT FOR THE CHARITABLE ACTIVITIES OF CHRISTIAN PARISHES, ORGANISATIONS, AND SOCIETIES, SITUATED IN OR WORKING OUTSIDE EUROPE, THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, IN (I) THE RELIEF OF POVERTY AND (II) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION.
Maes buddion
OUTSIDE EUROPE,U.USA,CANADA,AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BLACKFRIARS PRIORY
ST. GILES
OXFORD
OX1 3LY
- Ffôn:
- 01865278400
- E-bost:
- john.thanassoulis@wbs.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window