Hanes ariannol MOLE VALLEY WOMEN'S INSTITUTE

Rhif yr elusen: 288628
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.72k £5.75k £8.16k £9.85k £8.33k
Cyfanswm gwariant £6.83k £5.73k £7.90k £7.75k £7.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A