Hanes ariannol NORTH EAST MITCHAM COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 288659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £126.99k £129.68k £106.11k £106.11k £89.69k
Cyfanswm gwariant £115.23k £106.52k £104.65k £104.65k £68.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £38.60k £39.60k £4.04k £48.61k £55.10k