ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF ST JAMES' THE GREAT, THORLEY
Rhif yr elusen: 288678
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr PHILIP JOHN HARGRAVE | Cadeirydd |
|
||||||
Clive John Weir | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|||||
Graham Philip Rundle | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Rev Gareth Paul Tracey | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|||||
Daniel Paul Daniells-Smith | Ymddiriedolwr | 08 March 2019 |
|
|||||
Clive Colin Hayball | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
||||
Desmond Oliver Conridge | Ymddiriedolwr | 16 October 2013 |
|
|
||||
MARGARET MARY MORLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN ANN RUSSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM FRANK NEWELL HARDY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.