CHURCH TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grant making Trust
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 20 Chwefror 1984: Cofrestrwyd
- ST LEONARDS CHURCH TRUST (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert John Charles Donnell | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Giles Pemberton | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|||||
Gunnar Maintzer | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
KATHARINE DALLAS | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
NICHOLAS BUTTERWORTH | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
RICHARD JOHN BADDON | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
CHRISTOPHER SIDNEY MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 24 May 2013 |
|
|
||||
JONATHAN BRIGHT | Ymddiriedolwr | 04 September 2012 |
|
|
||||
PAULA JOY ANGELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.15k | £5.21k | £5.29k | £106.47k | £9.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.35k | £10.15k | £6.45k | £3.77k | £5.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEMES OF THE COMMISSIONERS OF 15TH DECEMBER 1896 AND 27TH JUNE 1911 AS AMENDED BY SCHEME DATED 20TH SEPTEMBER 1995
Gwrthrychau elusennol
(1) AS TO ONE-SIXTEENTH THEREOF FOR ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT. (2) AS TO A FURTHER SEVEN-SIXTEENTHS THEREOF IN OR TOWARDS THE MAINTENANCE AND REPAIR OF THE FABRIC OF THE PARISH CHURCH OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. LEONARD, ST. LEONARDS AND THE CHURCHYARD AND OTHER PROPERTY THEREOF AND IN ESTABLISHING AND MAINTAINING AN EXTRAORDINARY REPAIR FUND IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS HEREINAFTER CONTAINED. (3) AS TO THE REMAINING EIGHT-SIXTEENTHS THEREOF THE TRUSTEES MAY APPLY SUCH PART AS THEY FROM TIME TO TIME THINK FIT IN OR TOWARDS THE PAYMENT OF EXPENSES INCURRED BY THE INCUMBENT OF THE BENEFICE OF HAWRIDGE WITH CHOLESBURY AND ST. LEONARDS IN CARRYING OUT HIS DUTIES WITHIN THE AREA OF BENEFIT AND SUBJECT THERETO IN DEFRAYING THE EXPENSES OF MAINTAINING SERVICES AT THE SAID CHURCH. (4) ANY REMAINING PART OF THE SAID INCOME NOT REQUIRED FOR APPLICATION IN MANNER AFORESAID SHALL BE APPLIED BY THE TRUSTEES IN FURTHERING THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. LEONARD, ST. LEONARDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Home Meadow House
St. Leonards
TRING
Hertfordshire
HP23 6NP
- Ffôn:
- 01494758549
- E-bost:
- stleonardschurchtrust@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window