ymddiriedolwyr ADLERIAN SOCIETY (OF THE UNITED KINGDOM) AND INSTITUTE FOR INDIVIDUAL PSYCHOLOGY (A.S.I.I.P)
Rhif yr elusen: 288758
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANINA BELL | Cadeirydd | 25 April 2014 |
|
|
||||
Stephen Allsop | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||
Jill Reynolds | Ymddiriedolwr | 06 August 2019 |
|
|
||||
Peter Novak | Ymddiriedolwr | 25 November 2018 |
|
|
||||
Claire DeShon | Ymddiriedolwr | 22 April 2017 |
|
|
||||
Alex Marsden | Ymddiriedolwr | 25 April 2015 |
|
|
||||
MAGNUS IRVINE | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.