Hanes ariannol JUBILEE CENTRE
Rhif yr elusen: 288783
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2007 | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £212.16k | £228.32k | £195.89k | £159.56k | £169.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £218.66k | £247.78k | £175.26k | £166.83k | £166.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.