Hanes ariannol FARRINGTON GURNEY YOUNG FARMERS CLUB

Rhif yr elusen: 288792
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (268 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £15.20k £19.18k £360 £20.40k £28.60k
Cyfanswm gwariant £15.19k £12.85k £3.18k £11.56k £28.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A