PLYMOUTH NATURAL HEALTH AND HEALING CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Healing and provision of alternative remedies/therapies. - currently inactive
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Cernyw
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 27 Chwefror 1984: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Jenkins | Ymddiriedolwr | 22 October 2014 |
|
|
||||
TERENCE NORMAN GLOVER | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|
||||
Robert Anderson | Ymddiriedolwr | 21 October 2010 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.85k | £181 | £5.05k | £304 | £265 | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.48k | £11.27k | £4.93k | £84 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 06 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 18 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED THE 21ST NOVEMBER 1983
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE EDUCATION IN ALTERNATIVE MEDICINE AND THERAPIES, AND IN PARTICULAR HOMEOPAHTY, NUTRITION, NATURAL HEALING, ACUPUNCTURE, ACUPRESSURE, REFLEXOLOGY, YOGA, RADIONICS, RELAXATION AND MEDITATION FOR THE PEOPLE OF DEVON AND CORNWALL AND ELSEWHERE.
Maes buddion
DEVON, CORNWALL AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23 Heritage Court
Magdalene Street
GLASTONBURY
Somerset
BA6 9ER
- Ffôn:
- 07714552159
- E-bost:
- robert.scorpmoon@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window