THE LEAGUE OF FRIENDS OF MORETON DISTRICT(NORTH COTSWOLDS) HOSPITAL

Rhif yr elusen: 288816
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The objects of the League of Friends are to mobilize, encourage, foster and maintain the interest of the public in the patients and support the work of the Moreton-in-Marsh (North Cotswolds)District Hospital. To provide a link between the hospital and the community which it serves and to support the charitable work of Moreton-in-Marsh (North Cotswolds)District Hospital.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024

Cyfanswm incwm: £19,006
Cyfanswm gwariant: £14,779

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerloyw
  • Swydd Rydychen
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Mehefin 1984: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE MORETON DISTRICT HOSPITAL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Patricia Owen Ymddiriedolwr 09 November 2022
Dim ar gofnod
Jonathan Forster Ymddiriedolwr 09 November 2022
Dim ar gofnod
Paula Forster Ymddiriedolwr 09 November 2022
Dim ar gofnod
Douglas Gould Ymddiriedolwr 01 December 2015
Dim ar gofnod
Sally Morris Ymddiriedolwr 23 January 2014
Dim ar gofnod
DAVID GLAISYER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DOREEN EXTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MARY SCAIFE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.16k £7.52k £13.11k £76.11k £19.01k
Cyfanswm gwariant £21.85k £7.14k £8.33k £14.67k £14.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2024 23 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2023 31 Mai 2024 92 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2023 21 Mehefin 2024 113 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2022 22 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2021 23 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2020 17 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ASTLEY HOUSE FINE ART
HIGH STREET
MORETON-IN-MARSH
GL56 0LL
Ffôn:
01608 650601
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael